Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Luigino Mario Vascon
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Luigino Vascon
(Luigino Mario Vascon)
Nasce a Sossano (Vicenza) il 13 ottobre 1956
Maturita' classica; imprenditore artigiano
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
471
Progetti di legge presentati
|
606
Atti di indirizzo e controllo
|
22
Interventi
|
Organi parlamentari
XIII Legislatura della Repubblica italiana
IV Commissione (difesa)
Membro dal 4 giugno 1996 al 29 ottobre 1996
XIII Commissione (agricoltura)
Membro dal 29 ottobre 1996 al 29 maggio 2001
Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto della federazione italiana dei consorzi agrari
Membro dal 9 dicembre 1998 al 29 maggio 2001
XIV Legislatura della Repubblica italiana
XIII Commissione (agricoltura)
Membro dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
Capogruppo dal 21 giugno 2001 al 27 aprile 2006
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Progetti di legge presentati
1996
168
1997
75
1998
54
1999
51
2000
32
2001
14
2002
37
2003
17
2004
13
2005
10