Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Maino Marchi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Maino Marchi
Nasce a Carpi (Modena) il 22 gennaio 1957
Laurea in economia e commercio; Dirigente di partito
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
454
Progetti di legge presentati
|
666
Atti di indirizzo e controllo
|
770
Interventi
|
Gruppi parlamentari
XV Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO DEMOCRATICO-L'ULIVO
Membro dal 3 maggio 2006 (PARTITO DEMOCRATICO-L'ULIVO )
Membro dal 7 novembre 2007 (PARTITO DEMOCRATICO-L'ULIVO )
XVI Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO DEMOCRATICO
Membro dal 5 maggio 2008 (PARTITO DEMOCRATICO )
XVII Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO DEMOCRATICO
Membro dal 19 marzo 2013 (PARTITO DEMOCRATICO )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Progetti di legge presentati
2006
18
2007
16
2008
56
2009
29
2010
32
2011
33
2012
20
2013
97
2014
57
2015
46
2016
31
2017
19