Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Manlio Contento
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Manlio Contento
Nasce a Sedegliano (Udine) il 19 ottobre 1958
Laurea in giurisprudenza; Avvocato penalista
Organi parlamentari
|
2
Incarichi di governo
|
290
Progetti di legge presentati
|
1426
Atti di indirizzo e controllo
|
639
Interventi
|
Gruppi parlamentari
XIII Legislatura della Repubblica italiana
ALLEANZA NAZIONALE
Membro dal 15 maggio 1996 (ALLEANZA NAZIONALE )
XIV Legislatura della Repubblica italiana
ALLEANZA NAZIONALE
Membro dal 4 giugno 2001 (ALLEANZA NAZIONALE )
XV Legislatura della Repubblica italiana
ALLEANZA NAZIONALE
Membro dal 3 maggio 2006 (ALLEANZA NAZIONALE )
XVI Legislatura della Repubblica italiana
POPOLO DELLA LIBERTA'
Membro dal 5 maggio 2008 (POPOLO DELLA LIBERTA' )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
1996
37
1997
37
1998
33
1999
29
2000
13
2001
24
2006
23
2007
17
2008
39
2009
11
2010
7
2011
9
2012
11