Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Manlio Di Stefano
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Manlio Di Stefano
Nasce a Palermo il 16 maggio 1981
Laurea in ingegneria informatica; Consulente informatico
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
3
Incarichi di governo
|
90
Progetti di legge presentati
|
718
Atti di indirizzo e controllo
|
261
Interventi
|
1
Incarichi parlamentari
XVII Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione (affari esteri e comunitari)
Capogruppo dal 7 maggio 2013 al 22 marzo 2018
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
2013
34
2014
20
2015
18
2016
11
2017
6
2018
1