Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Marco Fumagalli
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Marco Fumagalli
Nasce a Milano (Lombardia) il 18 settembre 1953
Diploma di liceo scientifico
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
95
Progetti di legge presentati
|
415
Atti di indirizzo e controllo
|
1
Interventi
|
Organi parlamentari
XIII Legislatura della Repubblica italiana
VIII Commissione (ambiente, territorio e lavori pubblici)
Membro dal 4 giugno 1996 al 27 luglio 1998
Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari
Membro dal 12 novembre 1996 al 26 novembre 1996
Membro dal 3 giugno 1998 al 29 maggio 2001
III Commissione (affari esteri e comunitari)
Membro dal 28 luglio 1998 al 29 maggio 2001
Commissione parlamentare d'inchiesta sulle responsabilità relative alla tragedia del cermis
Membro dal 25 novembre 1999 al 29 maggio 2001
XIV Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione (affari esteri e comunitari)
Membro dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
XV Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione (affari esteri e comunitari)
Membro dal 6 giugno 2006 al 31 maggio 2007
XIV Commissione (politiche dell'unione europea)
Capogruppo dal 5 giugno 2007 al 28 aprile 2008
Membro dal 5 giugno 2007 al 28 aprile 2008
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Progetti di legge presentati
1996
14
1997
3
1998
4
1999
3
2000
3
2001
9
2002
17
2003
14
2004
4
2005
3
2006
6
2007
13
2008
2