Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Marco Martinelli
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Marco Martinelli
Nasce a Roma il 6 dicembre 1962
Diploma di istituto nautico; Consulente
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
30
Progetti di legge presentati
|
108
Atti di indirizzo e controllo
|
5
Interventi
|
Organi parlamentari
XV Legislatura della Repubblica italiana
VIII Commissione (ambiente, territorio e lavori pubblici)
Membro dal 6 giugno 2006 al 28 aprile 2008
Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse
Membro dal 18 novembre 2006 al 28 aprile 2008
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Commissione speciale per l'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge
Vicepresidente dal 7 maggio 2008 al 4 giugno 2008
Membro dal 7 maggio 2008 al 4 giugno 2008
XIV Commissione (politiche dell'unione europea)
Membro dal 21 maggio 2008 al 23 novembre 2011
XIII Commissione (agricoltura)
Membro dal 23 novembre 2011 al 14 marzo 2013
Delegazione parlamentare presso l'assemblea parlamentare del consiglio d'europa
Membro dal 27 giugno 2012 al 26 giugno 2013
Sostituisce:
Marco Zacchera
XVII Legislatura della Repubblica italiana
IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni)
Membro dal 7 maggio 2013 al 4 luglio 2014
VIII Commissione (ambiente, territorio e lavori pubblici)
Membro dal 4 luglio 2014 al 22 marzo 2018
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Progetti di legge presentati
2006
5
2007
7
2008
7
2009
2
2010
3
2011
1
2012
2
2013
2
2015
1