Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Marco Rondini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Marco Rondini
Nasce a Milano il 23 gennaio 1968
Diploma di qualifica di istituto professionale; Odontotecnico
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
294
Progetti di legge presentati
|
1303
Atti di indirizzo e controllo
|
373
Interventi
|
3
Incarichi parlamentari
XVII Legislatura della Repubblica italiana
XII Commissione (affari sociali)
Capogruppo dal 7 maggio 2013 al 22 marzo 2018
Vicepresidente dal 21 luglio 2015 al 22 marzo 2018
Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonche' sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione
Capogruppo dal 1 aprile 2015 al 3 maggio 2016
Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate
Capogruppo dal 4 maggio 2016 al 22 marzo 2018
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Progetti di legge presentati
2008
28
2009
13
2010
23
2011
27
2012
12
2013
82
2014
31
2015
27
2016
15
2017
36