Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Margherita Boniver
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Margherita Boniver
Nasce a Roma (Lazio) il 11 marzo 1938
Laurea in relazioni internazionali; Esperta in relazioni internazionali
Gruppi
|
3
Incarichi parlamentari
|
4
Incarichi di governo
|
127
Progetti di legge presentati
|
489
Atti di indirizzo e controllo
|
284
Interventi
|
Organi parlamentari
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per il parere al governo sui decreti da emanare in esecuzione dei trattati di lussemburgo del 21 e 22 aprile 1970
Membro dal 22 aprile 1980 al 11 luglio 1983
Commissione parlamentare per il parere al governo sui decreti per la determinazione dell'onere relativo ai regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno ai sensi dell'articolo 189 del trattato istitutivo della comunita' economica europea
Membro dal 22 aprile 1980 al 11 luglio 1983
Membri dell’assemblea parlamentare del consiglio d'europa
Membro dal 7 agosto 1980 al 16 dicembre 1981
X Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione (affari esteri e comunitari)
Vicepresidente dal 4 agosto 1987 al 17 ottobre 1989
Membro dal 4 agosto 1987 al 22 aprile 1992
Vicepresidente dal 18 ottobre 1989 al 12 aprile 1991
Delegazione parlamentare italiana all'assemblea dell'atlantico del nord
Membro dal 22 ottobre 1987 al 12 aprile 1991
XI Legislatura della Repubblica italiana
Delegazione parlamentare italiana all'assemblea dell'atlantico del nord
Membro dal 15 maggio 1993 al 14 aprile 1994
Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi
Membro dal 31 maggio 1993 al 14 aprile 1994
XV Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione (affari esteri e comunitari)
Membro dal 6 giugno 2006 al 28 aprile 2008
Delegazione parlamentare presso l'assemblea dell'unione dell'europa occidentale
Vicepresidente dal 27 settembre 2006 al 24 settembre 2008
Membro dal 27 settembre 2006 al 24 settembre 2008
Delegazione parlamentare presso l'assemblea del consiglio d'europa
Membro dal 27 settembre 2006 al 24 settembre 2008
XVI Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione (affari esteri e comunitari)
Membro dal 21 maggio 2008 al 14 marzo 2013
Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di schengen, di vigilanza sull'attività di europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione
Membro dal 4 giugno 2008 al 14 marzo 2013
Presidente dal 19 giugno 2008 al 14 marzo 2013
Osservatorio della Camera dei deputati sui fenomeni di xenofobia e razzismo
Membro dal 14 dicembre 2009 al 14 marzo 2013
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Repubblica - Senato
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1987
25
1988
19
1989
5
1990
9
1991
4
1992
5
1993
4
2006
10
2007
12
2008
13
2009
6
2010
5
2011
7
2012
3