Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Maria Elena Boschi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Maria Elena Boschi
Nasce a Montevarchi (Arezzo) il 24 gennaio 1981
Laurea in giurisprudenza, Master in diritto societario; Avvocato in diritto societario
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
2
Incarichi di governo
|
41
Progetti di legge presentati
|
179
Atti di indirizzo e controllo
|
108
Interventi
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
Gruppi parlamentari
XVII Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO DEMOCRATICO
Membro dal 19 marzo 2013 (PARTITO DEMOCRATICO )
XVIII Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO DEMOCRATICO
Membro dal 27 marzo 2018 (PARTITO DEMOCRATICO )
ITALIA VIVA-ITALIA C'E'
Membro dal 19 settembre 2019 (ITALIA VIVA-ITALIA C'E' )
Presidente dal 23 settembre 2019 (ITALIA VIVA-ITALIA C'E' )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
2013
18
2014
3
2015
2
2016
2
2018
8
2019
3
2020
3
2022
2