Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Maria Rita Lorenzetti
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Maria Rita Lorenzetti Pasquale
(Maria Rita Lorenzetti)
Nasce a Foligno (Perugia) il 16 marzo 1953
laurea in filosofia;impiegato pubblico
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
398
Progetti di legge presentati
|
47
Interventi
|
721
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (63)
Altro firmatario (658)
Hai trovato 721 risultati
pagina
1
di 49
X Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00914 presentata da MONTESSORO (PCI) in data 19870805
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00922 presentata da DIGNANI GRIMALDI (PCI) in data 19870805
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00093 presentata da PROVANTINI (PCI) in data 19870806
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00119 presentata da PROVANTINI (PCI) in data 19870911
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01317 presentata da PROVANTINI (PCI) in data 19870921
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00156 presentata da LORENZETTI PASQUALE (PCI) in data 19870930
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01975 presentata da LORENZETTI PASQUALE (PCI) in data 19871009
INTERPELLANZA 2/00115 presentata da BASSANINI (SIN.IND.) in data 19871016
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02223 presentata da LORENZETTI PASQUALE (PCI) in data 19871021
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02249 presentata da LORENZETTI PASQUALE (PCI) in data 19871022
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02251 presentata da LORENZETTI PASQUALE (PCI) in data 19871022
ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE 0/0271/001/08 presentata da LORENZETTI PASQUALE (PCI) in data 19871111
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00386 presentata da LODI FAUSTINI FUSTIN (PCI) in data 19871111
RISOLUZIONE AUTONOMA IN COMMISSIONE 7/00048 presentata da CICONTE (PCI) in data 19871117
ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA 9/1884/004 presentata da BULLERI (PCI) in data 19871118
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Progetti di legge presentati
1987
21
1988
9
1989
14
1990
13
1991
18
1992
36
1993
26
1994
69
1995
57
1996
83
1997
30
1998
13
1999
8
2000
1