Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Marino Zorzato
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Marino Zorzato
Nasce a Cittadella (Padova) il 10 maggio 1956
Laurea in ingegneria civile; Ingegnere civile
Gruppi
|
4
Incarichi parlamentari
|
106
Progetti di legge presentati
|
439
Atti di indirizzo e controllo
|
211
Interventi
|
Organi parlamentari
XIV Legislatura della Repubblica italiana
V Commissione (bilancio, tesoro e programmazione)
Membro dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
Vicepresidente dal 8 ottobre 2003 al 19 ottobre 2005
Vicepresidente dal 20 ottobre 2005 al 27 aprile 2006
Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59
Membro dal 12 febbraio 2002 al 27 aprile 2006
XV Legislatura della Repubblica italiana
V Commissione (bilancio, tesoro e programmazione)
Membro dal 6 giugno 2006 al 28 aprile 2008
Capogruppo dal 7 giugno 2006 al 28 aprile 2008
Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione
Membro dal 25 ottobre 2006 al 28 aprile 2008
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Commissione speciale per l'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge
Presidente dal 7 maggio 2008 al 4 giugno 2008
Membro dal 7 maggio 2008 al 4 giugno 2008
V Commissione (bilancio, tesoro e programmazione)
Membro dal 21 maggio 2008 al 27 maggio 2010
Commissione esaminatrice del concorso "riprogettare per tutti - un patrimonio architettonico proiettato nel futuro"
Presidente dal 16 febbraio 2009 al 1 giugno 2010
Membro dal 16 febbraio 2009 al 1 giugno 2010
VII Commissione (cultura, scienza e istruzione)
Membro dal 27 maggio 2010 al 1 giugno 2010
Subentra a:
Fabio Garagnani
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
2001
11
2002
29
2003
20
2004
16
2005
5
2006
3
2007
11
2008
6
2009
2
2010
3