Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Mario Alicata
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Mario Alicata
Nasce a Reggio Di Calabria (Calabria) il 8 maggio 1908
Deceduto il 6 dicembre 1966
Laurea in lettere; giornalista.
Organi parlamentari
|
51
Progetti di legge presentati
|
142
Interventi
|
2
Bibliografia del Parlamento
|
Gruppi parlamentari
I Legislatura della Repubblica italiana
COMUNISTA
Membro dal 1 giugno 1948 (COMUNISTA )
II Legislatura della Repubblica italiana
COMUNISTA
Membro dal 21 luglio 1953 (COMUNISTA )
Membro del c.d. dal 1 gennaio 1955 (COMUNISTA )
III Legislatura della Repubblica italiana
COMUNISTA
Membro del c.d. dal 18 giugno 1958 (COMUNISTA )
Membro dal 18 giugno 1958 (COMUNISTA )
IV Legislatura della Repubblica italiana
COMUNISTA
Membro dal 1 luglio 1963 (COMUNISTA )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
Progetti di legge presentati
1950
2
1951
2
1952
1
1953
3
1954
4
1955
3
1956
1
1957
4
1958
4
1959
7
1960
8
1961
1
1962
3
1963
4
1964
2
1965
1
1966
1