Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Mario Baccini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Mario Baccini
Nasce a Roma (Lazio) il 14 dicembre 1957
Laurea in scienze della comunicazione; Libero professionista
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
3
Incarichi di governo
|
173
Progetti di legge presentati
|
457
Atti di indirizzo e controllo
|
99
Interventi
|
3
Incarichi parlamentari
XII Legislatura della Repubblica italiana
Ufficio di presidenza
Segretario dal 5 maggio 1994 al 8 maggio 1996
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Giunta delle elezioni
Vicepresidente dal 5 giugno 1996 al 29 maggio 2001
XVI Legislatura della Repubblica italiana
XII Commissione (affari sociali)
Capogruppo dal 22 maggio 2008 al 26 maggio 2010
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Repubblica - Senato
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Progetti di legge presentati
1994
18
1995
23
1996
36
1997
14
1998
10
1999
25
2000
6
2001
5
2006
1
2008
7
2009
4
2010
6
2011
10
2012
8