Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Mario Berry
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Mario Berry
Nasce a Gonnosfanadiga (Cagliari) il 23 dicembre 1908
Deceduto il 5 giugno 1987
Laurea in scienze economiche e commerciali; funzionario pubblico.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
102
Progetti di legge presentati
|
144
Interventi
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
2
Incarichi parlamentari
VIII Legislatura della Repubblica italiana
I Commissione (affari costituzionali - organizzazione dello stato - regioni - disciplina generale del rapporto del pubblico impiego)
Segretario dal 30 luglio 1958 al 30 giugno 1959
Segretario dal 1 luglio 1959 al 30 giugno 1960
Segretario dal 1 luglio 1960 al 30 giugno 1961
Segretario dal 1 luglio 1961 al 30 giugno 1962
Segretario dal 1 luglio 1962 al 15 maggio 1963
III Legislatura della Repubblica italiana
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n. 3906: "istituzione dell'ente per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche"
Segretario dal 27 giugno 1962 al 15 maggio 1963
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
Progetti di legge presentati
1955
7
1956
8
1957
4
1958
17
1959
21
1960
14
1961
18
1962
11
1963
2