Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Mario Bruno Lagana'
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Mario Bruno Lagana'
Nasce a Locri (Reggio Di Calabria) il 10 dicembre 1930
Laurea in giurisprudenza; avvocato
Gruppi
|
96
Progetti di legge presentati
|
27
Atti di indirizzo e controllo
|
20
Interventi
|
Organi parlamentari
VIII Legislatura della Repubblica italiana
VI Commissione (finanze e tesoro)
Membro dal 11 luglio 1979 al 11 luglio 1983
Commissione parlamentare per il parere al governo sui decreti per la determinazione dell'onere relativo ai regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno ai sensi dell'articolo 189 del trattato istitutivo della comunita' economica europea
Membro dal 21 dicembre 1979 al 11 luglio 1983
IX Legislatura della Repubblica italiana
X Commissione (trasporti ed aviazione civile - marina mercantile - poste e telecomunicazioni)
Membro dal 22 gennaio 1986 al 1 luglio 1987
VI Commissione (finanze e tesoro)
Membro dal 4 agosto 1986 al 17 aprile 1987
Sostituisce:
Carlo Merolli
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Progetti di legge presentati
1979
10
1980
15
1981
25
1982
15
1983
3
1985
1
1986
18
1987
9