Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Mario Carusi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Mario Carusi
Nasce a Guglionesi (Campobasso) il 22 luglio 1888
Laurea in Giurisprudenza
Organi parlamentari
|
2
Progetti di legge presentati
|
54
Interventi e citazioni
|
1
Incarichi di governo
XXVI Legislatura del Regno d'Italia
I Governo Mussolini
Sottosegretario: Ministero delle Comunicazioni, dal 03.07.1924 al 06.11.1926
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXV Legislatura
01.12.1919 - 07.04.1921
XXVI Legislatura
11.06.1921 - 25.01.1924
XXVII Legislatura
24.05.1924 - 21.01.1929
XXVIII Legislatura
20.04.1929 - 19.01.1934
XXIX Legislatura
28.04.1934 - 02.03.1939
XXX Legislatura
23.03.1939 - 02.08.1943