Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Mario Caruso
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Mario Caruso
Nasce a Militello in Val Di Catania (Catania) il 3 settembre 1955
Diploma di istituto professionale per l'industria e l'artigianato; Funzionario responsabile patronato assistenza
Gruppi
|
5
Incarichi parlamentari
|
67
Progetti di legge presentati
|
141
Atti di indirizzo e controllo
|
16
Interventi
|
Organi parlamentari
XVII Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione (affari esteri e comunitari)
Membro dal 7 maggio 2013 al 17 febbraio 2014
Commissione parlamentare di controllo sull'attivita' degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale
Membro dal 21 giugno 2013 al 22 marzo 2018
Segretario dal 17 ottobre 2013 al 22 marzo 2018
Comitato permanente sull'attuazione dell'agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile
Segretario dal 16 luglio 2013 al 17 febbraio 2014
Membro dal 16 luglio 2013 al 17 febbraio 2014
X Commissione (attivita' produttive, commercio e turismo)
Membro dal 17 febbraio 2014 al 5 agosto 2015
Capogruppo dal 17 febbraio 2014 al 5 agosto 2015
Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo
Membro dal 7 marzo 2014 al 22 marzo 2018
IV Commissione (difesa)
Capogruppo dal 5 agosto 2015 al 22 marzo 2018
Membro dal 5 agosto 2015 al 22 marzo 2018
Subentra a:
Roberto Capelli
Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del militare emanuele scieri
Membro dal 15 marzo 2016 al 22 marzo 2018
Capogruppo dal 31 marzo 2016 al 22 marzo 2018
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Progetti di legge presentati
2013
35
2014
15
2015
5
2016
9
2017
3