Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Mario Garbi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Mario Garbi
Nasce a Rovigo (Veneto) il 10 febbraio 1930
Operaio
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
30
Progetti di legge presentati
|
11
Interventi
|
112
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (14)
Altro firmatario (98)
Hai trovato 112 risultati
pagina
1
di 8
VII Legislatura della Repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00028 presentata da PAJETTA (PCI) in data 19760928
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00091 presentata da BARTOLINI (PCI) in data 19761005
ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE 0/0203 - TAB. 12/001 presentata da NATTA ALESSANDRO (PCI) in data 19761006
ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE 0/0203 - TAB. 12/002 presentata da D'ALESSIO (PCI) in data 19761006
ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE 0/0203 - TAB. 12/003 presentata da D'ALESSIO (PCI) in data 19761006
ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE 0/0203 - TAB. 12/004 presentata da VENEGONI (PCI) in data 19761006
ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE 0/0203 - TAB. 12/005 presentata da ANGELINI (PCI) in data 19761006
ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE 0/0203 - TAB. 12/006 presentata da ANGELINI (PCI) in data 19761006
ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE 0/0203 - TAB. 12/007 presentata da ANGELINI (PCI) in data 19761006
ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE 0/0203 - TAB. 12/008 presentata da CORALLO (PCI) in data 19761006
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00759 presentata da D'ALESSIO (PCI) in data 19761013
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00108 presentata da D'ALESSIO (PCI) in data 19761013
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00293 presentata da BALDASSI (PCI) in data 19761027
RISOLUZIONE AUTONOMA IN COMMISSIONE 7/00010 presentata da ANGELINI (PCI) in data 19761108
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01013 presentata da ANGELINI (PCI) in data 19761110
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Progetti di legge presentati
1972
6
1973
6
1974
5
1975
1
1976
3
1977
1
1978
3
1979
5