Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Mario Marazziti
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Mario Marazziti
Nasce a Roma il 24 aprile 1952
Laurea in filosofia; Dirigente di azienda privata
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
78
Progetti di legge presentati
|
186
Atti di indirizzo e controllo
|
593
Interventi
|
4
Incarichi parlamentari
XVII Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione (affari esteri e comunitari)
Capogruppo dal 8 maggio 2013 al 11 dicembre 2013
Capogruppo dal 17 febbraio 2014 al 21 luglio 2015
Comitato permanente sui diritti umani
Presidente dal 16 luglio 2013 al 21 luglio 2015
Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonche' sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione
Vicepresidente dal 26 marzo 2015 al 1 febbraio 2016
XII Commissione (affari sociali)
Capogruppo dal 21 luglio 2015 al 22 marzo 2018
Presidente dal 21 luglio 2015 al 22 marzo 2018
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Progetti di legge presentati
2013
33
2014
17
2015
12
2016
11
2017
5