Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Mario Pasti
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Mario Pasti
Nasce a S. Giovanni Lupatoto (Verona) il 20 ottobre 1884
Deceduto nel 1975
Laurea in Ingegneria; Agricoltore, Ingegnere
1
Interventi e citazioni
XXIX Legislatura del Regno d'Italia
Sessione Unica
Discorsi: Norme per ila integralità della bonifica e H'ordinamento dei Consorzi, voi. I
pp. 478
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXVIII Legislatura
20.04.1929 - 19.01.1934
XXIX Legislatura
28.04.1934 - 02.03.1939
XXX Legislatura
23.03.1939 - 02.08.1943