Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Mario Raffaelli
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Mario Raffaelli
Nasce a Trento (Trentino Alto-Adige) il 15 maggio 1946
Licenza media superiore; impiegato
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
5
Incarichi di governo
|
109
Progetti di legge presentati
|
188
Atti di indirizzo e controllo
|
83
Interventi
|
Gruppi parlamentari
VIII Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
Membro dal 20 giugno 1979 (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO )
Segretario dal 6 maggio 1980 (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO )
Vicepresidente dal 30 luglio 1981 (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO )
IX Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
Membro dal 12 luglio 1983 (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO )
X Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
Membro dal 9 luglio 1987 (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO )
XI Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
Membro dal 30 aprile 1992 (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1979
29
1980
22
1981
19
1982
16
1983
4
1987
1
1989
2
1990
4
1991
3
1992
7
1993
2