Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Mario Tassone
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Mario Tassone
Nasce a Castrovillari (Cosenza) il 8 agosto 1943
Laurea in giurisprudenza; Avvocato amministrativista
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
7
Incarichi parlamentari
|
8
Incarichi di governo
|
891
Progetti di legge presentati
|
858
Interventi
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
2278
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (1120)
Altro firmatario (1158)
Hai trovato 2278 risultati
pagina
1
di 152
VII Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00941 presentata da TASSONE (DC) in data 19761027
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00365 presentata da TASSONE (DC) in data 19761112
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01104 presentata da TASSONE (DC) in data 19761117
RISOLUZIONE AUTONOMA IN COMMISSIONE 7/00013 presentata da VILLA (DC) in data 19761118
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01207 presentata da FRACANZANI (DC) in data 19761124
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01268 presentata da TASSONE (DC) in data 19761201
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00484 presentata da FRACANZANI (DC) in data 19761206
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00519 presentata da PICCOLI FLAMINIO (DC) in data 19761214
MOZIONE 1/00013 presentata da BAMBI (DC) in data 19761220
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00314 presentata da TASSONE (DC) in data 19770120
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00654 presentata da TASSONE (DC) in data 19770126
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01687 presentata da ROSINI (DC) in data 19770127
MOZIONE 1/00023 presentata da BAMBI (DC) in data 19770202
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01851 presentata da TASSONE (DC) in data 19770216
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00392 presentata da TASSONE (DC) in data 19770224
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
1976
8
1977
26
1978
22
1979
28
1980
36
1981
40
1982
21
1985
1
1987
10
1988
26
1989
16
1990
34
1991
34
1992
130
1993
24
1994
1
1996
59
1997
40
1998
31
1999
45
2000
18
2001
6
2003
1
2006
87
2007
40
2008
36
2009
26
2010
19
2011
13
2012
13