Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Mario Vaghi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Mario Vaghi
Nasce a Cesano Maderno (Milano) il 23 settembre 1922
Deceduto il 16 agosto 1978
Licenza media superiore; insegnante.
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
198
Progetti di legge presentati
|
68
Interventi
|
Gruppi parlamentari
V Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Membro dal 21 giugno 1968 (DEMOCRAZIA CRISTIANA )
VI Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Membro dal 25 maggio 1972 (DEMOCRAZIA CRISTIANA )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Progetti di legge presentati
1968
5
1969
29
1970
28
1971
32
1972
48
1973
24
1974
16
1975
14
1976
2