Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Marta Grande
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Marta Grande
Nasce a Civitavecchia (Roma) il 22 novembre 1987
Laurea in lingue e commercio internazionale, Master in Studi Europei, Laurea magistrale in relazioni internazionali
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
86
Progetti di legge presentati
|
669
Atti di indirizzo e controllo
|
438
Interventi
|
3
Incarichi parlamentari
XVII Legislatura della Repubblica italiana
Comitato permanente sui diritti umani
Segretario dal 4 novembre 2015 al 22 marzo 2018
XVIII Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione (affari esteri e comunitari)
Presidente dal 21 giugno 2018 al 28 luglio 2020
Capogruppo dal 24 giugno 2022 al 12 ottobre 2022
Delegazione parlamentare presso l'assemblea del consiglio d'europa (cde)
Presidente dal 9 giugno 2021 al 12 gennaio 2023
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
2013
23
2014
18
2015
15
2016
10
2017
9
2018
6
2019
2
2020
1
2021
2