Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Martino Bardotti
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Martino Bardotti
Nasce a Poggibonsi (Siena) il 8 dicembre 1921
Deceduto il 20 agosto 2012
Laurea in pedagogia; funzionario pubblico.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
135
Progetti di legge presentati
|
39
Atti di indirizzo e controllo
|
127
Interventi
|
1
Incarichi parlamentari
VI Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate per l'istituzione dei ruoli del ministero dei beni culturali e ambienatali
Segretario dal 3 ottobre 1975 al 4 luglio 1976
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Progetti di legge presentati
1968
6
1969
18
1970
12
1971
13
1972
25
1973
12
1974
7
1975
10
1976
16
1977
11
1978
5