Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Martino Dorigo
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Martino Dorigo
Nasce a Venezia (Veneto) il 19 giugno 1961
Licenza media superiore; operaio
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
99
Progetti di legge presentati
|
606
Atti di indirizzo e controllo
|
57
Interventi
|
Gruppi parlamentari
XI Legislatura della Repubblica italiana
RIFONDAZIONE COMUNISTA
Membro dal 30 aprile 1992 (RIFONDAZIONE COMUNISTA )
XII Legislatura della Repubblica italiana
RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI
Membro dal 21 aprile 1994 (RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI )
MISTO
Membro dal 20 giugno 1995 (MISTO )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
Progetti di legge presentati
1992
11
1993
20
1994
35
1995
29
1996
4