Nasce
a
Roma
il
8 maggio 1966
Laurea in lettere, Master in comunicazione d'impresa, Master in gestione risorse umane; Dirigente di azienda privata, Docente presso la facoltà di Scienze della formazione dell'Università Roma Tre
XVII Legislatura della Repubblica italiana (15.03.2013 - 22.03.2018)
Proclamato il 05 marzo 2013
Eletto
nella circoscrizione LAZIO 1
per la lista SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 16 aprile 2013 per dimissioni per incompatibilita'
Viene sostituito da
Filiberto Zaratti.