Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Massimo Cialente
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Massimo Cialente
Nasce a L'Aquila (Abruzzo) il 1 giugno 1952
Laurea in medicina e chirurgia; medico pneumologo
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
172
Progetti di legge presentati
|
381
Atti di indirizzo e controllo
|
17
Interventi
|
2
Incarichi parlamentari
XV Legislatura della Repubblica italiana
X Commissione (attività produttive, commercio e turismo)
Capogruppo dal 8 ottobre 2007 al 14 novembre 2007
Capogruppo dal 19 novembre 2007 al 28 aprile 2008
IV Commissione (difesa)
Capogruppo dal 14 novembre 2007 al 19 novembre 2007
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Progetti di legge presentati
2001
13
2002
27
2003
33
2004
25
2005
12
2006
52
2007
9
2008
1