Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Massimo Donadi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Massimo Donadi
Nasce a Venezia (Veneto) il 11 febbraio 1963
Laurea in giurisprudenza; Avvocato
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
131
Progetti di legge presentati
|
645
Atti di indirizzo e controllo
|
205
Interventi
|
Gruppi parlamentari
XV Legislatura della Repubblica italiana
ITALIA DEI VALORI
Presidente dal 3 maggio 2006 (ITALIA DEI VALORI )
Membro dal 3 maggio 2006 (ITALIA DEI VALORI )
XVI Legislatura della Repubblica italiana
ITALIA DEI VALORI
Presidente dal 5 maggio 2008 (ITALIA DEI VALORI )
Membro dal 5 maggio 2008 (ITALIA DEI VALORI )
MISTO
Membro dal 8 novembre 2012 (MISTO )
Misto-diritti e liberta'
Membro dal 28 novembre 2012 al 14 marzo 2013
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Repubblica - Senato
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Progetti di legge presentati
2006
9
2007
15
2008
36
2009
17
2010
22
2011
19
2012
13