Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Matteo Mauri
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Matteo Mauri
Nasce a Milano il 24 maggio 1970
Laurea in scienze politiche; Dirigente politico
Organi parlamentari
|
2
Incarichi di governo
|
32
Progetti di legge presentati
|
260
Atti di indirizzo e controllo
|
57
Interventi
|
Gruppi parlamentari
XVII Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO DEMOCRATICO
Membro dal 19 marzo 2013 (PARTITO DEMOCRATICO )
Tesoriere dal 15 aprile 2013 (PARTITO DEMOCRATICO )
Vicepres. vicario dal 21 luglio 2015 (PARTITO DEMOCRATICO )
Delegato d'aula dal 21 luglio 2015 (PARTITO DEMOCRATICO )
XVIII Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO DEMOCRATICO
Membro dal 27 marzo 2018 (PARTITO DEMOCRATICO )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
2013
14
2014
5
2015
1
2016
3
2017
2
2018
2
2021
1
2022
4