Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Maurizio Fugatti
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Maurizio Fugatti
Nasce a Bussolengo (Verona) il 7 aprile 1972
Laurea in scienze politiche; Libero professionista
Gruppi
|
3
Incarichi parlamentari
|
1
Incarichi di governo
|
188
Progetti di legge presentati
|
949
Atti di indirizzo e controllo
|
275
Interventi
|
Organi parlamentari
XV Legislatura della Repubblica italiana
VI Commissione (finanze)
Membro dal 6 giugno 2006 al 28 aprile 2008
Capogruppo dal 16 ottobre 2006 al 28 aprile 2008
XVI Legislatura della Repubblica italiana
VI Commissione (finanze)
Membro dal 15 maggio 2008 al 14 marzo 2013
Capogruppo dal 22 maggio 2008 al 14 marzo 2013
Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria
Membro dal 11 giugno 2008 al 21 febbraio 2012
Capogruppo dal 25 giugno 2008 al 21 febbraio 2012
Delegazione italiana presso l'assemblea parlamentare dell'iniziativa centro-europea
Membro dal 24 giugno 2008 al 5 luglio 2013
XVIII Legislatura della Repubblica italiana
VIII Commissione (ambiente, territorio e lavori pubblici)
Membro dal 21 giugno 2018 al 29 novembre 2018
XIII Commissione (agricoltura)
Membro dal 29 novembre 2018 al 9 gennaio 2019
Subentra a:
Sergio Vallotto
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
2006
11
2007
18
2008
21
2009
27
2010
42
2011
45
2012
20
2018
4