Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Maurizio Pagani
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Maurizio Pagani
Nasce a Milano (Lombardia) il 27 gennaio 1936
Deceduto il 7 febbraio 2014
Licenza media superiore; sindacalista, pubblicista
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
26
Progetti di legge presentati
|
6
Atti di indirizzo e controllo
|
11
Interventi
|
2
Incarichi di governo
XI Legislatura della Repubblica italiana
I Governo Amato
Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni (28.06.1992-28.04.1993)
I Governo Ciampi
Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni (28.04.1993-10.05.1994)
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Repubblica - Senato
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1922
1
1992
10
1993
10
1994
5