Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Maurizio Sacconi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Maurizio Sacconi
Nasce a Conegliano (Treviso) il 13 luglio 1950
Laurea in giurisprudenza
Gruppi
|
10
Incarichi di governo
|
196
Progetti di legge presentati
|
234
Atti di indirizzo e controllo
|
172
Interventi
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
Organi parlamentari
VIII Legislatura della Repubblica italiana
XII Commissione (industria e commercio - artigianato - commercio estero)
Membro dal 11 luglio 1979 al 15 luglio 1981
Membro dal 15 luglio 1981 al 13 ottobre 1981
Sostituisce:
Gianni De Michelis
Membro dal 13 ottobre 1981 al 11 luglio 1983
V Commissione (bilancio e programmazione - partecipazioni statali)
Membro dal 4 aprile 1980 al 15 luglio 1981
Sostituisce:
Gianni De Michelis
Membro dal 15 luglio 1981 al 13 ottobre 1981
Membro dal 13 ottobre 1981 al 11 luglio 1983
Sostituisce:
Gianni De Michelis
IX Legislatura della Repubblica italiana
XII Commissione (industria e commercio - artigianato - commercio estero)
Membro dal 12 luglio 1983 al 1 luglio 1987
V Commissione (bilancio e programmazione - partecipazioni statali)
Membro dal 4 agosto 1983 al 1 agosto 1986
Sostituisce:
Nicola Capria
X Legislatura della Repubblica italiana
V Commissione (bilancio, tesoro e programmazione)
Membro dal 4 agosto 1987 al 22 aprile 1992
XI Legislatura della Repubblica italiana
V Commissione (bilancio, tesoro e programmazione)
Membro dal 10 giugno 1992 al 14 aprile 1994
XVII Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare di inchiesta sulle attivita' illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati
Membro dal 3 luglio 2014 al 9 settembre 2014
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Repubblica - Senato
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
1979
17
1980
18
1981
16
1982
8
1983
16
1984
24
1985
9
1986
14
1987
21
2008
17
2009
17
2010
13
2011
5
2012
1