Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Mauro Pili
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Mauro Pili
Nasce a Carbonia (Carbonia-Iglesias) il 16 ottobre 1966
Giornalista professionista
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
80
Progetti di legge presentati
|
1377
Atti di indirizzo e controllo
|
336
Interventi
|
2
Incarichi parlamentari
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per le questioni regionali
Capogruppo dal 7 luglio 2008 al 14 marzo 2013
XVII Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti dell'utilizzo dell'uranio impoverito
Capogruppo dal 18 dicembre 2015 al 22 marzo 2018
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Progetti di legge presentati
2006
7
2007
6
2008
10
2009
10
2010
6
2011
12
2012
4
2013
11
2014
1
2015
6
2016
3
2017
4