Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Mauro Scoccimarro
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Mauro Scoccimarro
Nasce a Udine (Friuli-Venezia-Giulia) il 30 ottobre 1895
Deceduto il 2 gennaio 1972
Commemorazioni
AP, Senato della Repubblica, Discussioni, 25 febbario 1972
Organi parlamentari
|
5
Incarichi parlamentari
|
4
Incarichi di governo
|
36
Interventi
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
Gruppi parlamentari
Assemblea Costituente
COMUNISTA
Membro dal 28 giugno 1946 (COMUNISTA )
Vicepresidente dal 11 febbraio 1947 (COMUNISTA )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Senato
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972