Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Mazarino Marco De Petro
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Mazarino Marco De Petro
Nasce a Montecchio Emilia (Reggio Nell'Emilia) il 8 novembre 1943
Impiegato
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
42
Atti di indirizzo e controllo
|
5
Interventi
|
21
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (1)
Altro firmatario (20)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (20)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (2)
Tutti
Hai trovato 20 risultati
pagina
2
di 2
VII Legislatura della Repubblica italiana
TEDESCHI ed altri: Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale (iniziativa Parlamentare) -
C.2098
, 5 aprile 1978
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BOFFARDI ed altri: Modifiche al trattamento pensionistico erogato dal Fondo speciale di previdenza degli addetti alle abolite imposte di consumo (iniziativa Parlamentare) -
C.2333
, 20 luglio 1978
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SALOMONE ed altri: Norme sull'ordinamento e sulle funzioni del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali (iniziativa Parlamentare) -
C.2361
, 27 luglio 1978
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BOFFARDI ed altri: Modalità di votazione dei cittadini residenti o dimoranti all'estero (iniziativa Parlamentare) -
C.2551
, 22 novembre 1978
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
GASCO ed altri: Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dalla legge 29 novembre 1977, n. 875 e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (iniziativa Parlamentare) -
C.2802
, 28 marzo 1979
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
ultimo esito ricerca
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Progetti di legge presentati
1976
8
1977
7
1978
5
1979
1