Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Michelangelo dall'Armellina
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Michelangelo dall'Armellina
Nasce a Bozzolo (Mantova) il 17 luglio 1920
Deceduto il 15 febbraio 1992
Laurea in lettere; insegnante.
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
265
Progetti di legge presentati
|
86
Interventi
|
Organi parlamentari
IV Legislatura della Repubblica italiana
VIII Commissione istruzione e belle arti
Membro dal 1 luglio 1963 al 4 giugno 1968
V Legislatura della Repubblica italiana
VIII Commissione istruzione e belle arti
Membro dal 10 luglio 1968 al 24 maggio 1972
Segretario dal 9 ottobre 1969 al 20 gennaio 1970
Segretario dal 21 gennaio 1970 al 25 gennaio 1972
Segretario dal 26 gennaio 1972 al 24 maggio 1972
XIII Commissione lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione
Membro dal 5 agosto 1969 al 24 maggio 1972
Sostituisce:
Mario Ferrari Aggradi
VI Legislatura della Repubblica italiana
VIII Commissione istruzione e belle arti
Membro dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Progetti di legge presentati
1963
13
1964
17
1965
21
1966
16
1967
22
1968
24
1969
36
1970
22
1971
21
1972
34
1973
17
1974
8
1975
12
1976
2