Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Michele Cifarelli
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Michele Cifarelli
Nasce a Bari (Puglia) il 8 agosto 1913
Deceduto il 5 giugno 1998
Laurea in giurisprudenza; avvocato, magistrato
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
44
Progetti di legge presentati
|
91
Atti di indirizzo e controllo
|
108
Interventi
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
2
Incarichi di governo
VI Legislatura della Repubblica italiana
IV Governo Rumor
Sottosegretario di Stato all'Agricoltura e Foreste (12.07.1973-14.03.1974)
VII Legislatura della Repubblica italiana
V Governo Andreotti
Sottosegretario di Stato al Commercio con l'Estero (28.03.1979-04.08.1979)
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Repubblica - Senato
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Progetti di legge presentati
1983
16
1984
15
1985
6
1986
5
1987
2