Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Michele Graduata
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Michele Graduata
Nasce a Mesagne (Brindisi) il 22 novembre 1943
Funzionario di partito.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
61
Progetti di legge presentati
|
22
Interventi
|
400
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (45)
Altro firmatario (355)
Hai trovato 400 risultati
pagina
1
di 27
VIII Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00060 presentata da DE CARO (PCI) in data 19790718
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00186 presentata da CARMENO (PCI) in data 19790723
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00253 presentata da DI CORATO (PCI) in data 19790801
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00554 presentata da CASALINO (PCI) in data 19790808
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00290 presentata da CASALINO (PCI) in data 19790809
INTERPELLANZA 2/00051 presentata da CASALINO (PCI) in data 19790810
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00224 presentata da DE CARO (PCI) in data 19790921
INTERPELLANZA 2/00078 presentata da CASALINO (PCI) in data 19791002
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00255 presentata da BARBAROSSA VOZA (PCI) in data 19791003
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00267 presentata da BARBAROSSA VOZA (PCI) in data 19791003
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01111 presentata da CASALINO (PCI) in data 19791010
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00290 presentata da DI CORATO (PCI) in data 19791010
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00523 presentata da CASALINO (PCI) in data 19791011
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01385 presentata da DI CORATO (PCI) in data 19791030
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01444 presentata da DI CORATO (PCI) in data 19791031
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Progetti di legge presentati
1979
2
1980
5
1981
5
1982
4
1983
13
1984
12
1985
9
1986
7
1987
4