Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Michele Pisacane
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Michele Pisacane
Nasce a Agerola (Napoli) il 1 gennaio 1959
Laurea in medicina e chirurgia, Specializzazione in neurologia, Specializzazione in psichiatria; Neuropsichiatra
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
42
Progetti di legge presentati
|
193
Atti di indirizzo e controllo
|
2
Interventi
|
2
Incarichi parlamentari
XV Legislatura della Repubblica italiana
XIV Commissione (politiche dell'unione europea)
Vicepresidente dal 6 giugno 2006 al 28 aprile 2008
Capogruppo dal 14 giugno 2006 al 29 marzo 2007
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Ufficio di presidenza
Segretario dal 9 marzo 2011 al 14 marzo 2013
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
2006
8
2007
5
2008
3
2009
8
2010
6
2011
6
2012
6