Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Michele Pompeo Meta
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Michele Pompeo Meta
Nasce a Villa Santa Lucia (Frosinone) il 8 maggio 1953
Diploma di istituto tecnico aeronautico; Dirigente di partito
Gruppi
|
3
Incarichi parlamentari
|
94
Progetti di legge presentati
|
497
Atti di indirizzo e controllo
|
843
Interventi
|
Organi parlamentari
XIV Legislatura della Repubblica italiana
IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni)
Membro dal 30 luglio 2005 al 27 aprile 2006
Subentra a:
Carlo Rognoni
XV Legislatura della Repubblica italiana
IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni)
Presidente dal 6 giugno 2006 al 28 aprile 2008
Membro dal 6 giugno 2006 al 28 aprile 2008
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Commissione speciale per l'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge
Membro dal 7 maggio 2008 al 4 giugno 2008
IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni)
Membro dal 21 maggio 2008 al 14 marzo 2013
Capogruppo dal 22 maggio 2008 al 14 marzo 2013
XVII Legislatura della Repubblica italiana
IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni)
Presidente dal 7 maggio 2013 al 20 luglio 2015
Membro dal 7 maggio 2013 al 22 marzo 2018
Presidente dal 21 luglio 2015 al 22 marzo 2018
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Progetti di legge presentati
2005
2
2006
19
2008
10
2009
8
2010
6
2011
9
2012
7
2013
16
2014
9
2015
6
2016
2