Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Narciso Franco Patrini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Narciso Franco Patrini
Nasce a Offanengo (Cremona) il 23 febbraio 1920
Deceduto il 30 maggio 1983
Insegnante.
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
211
Progetti di legge presentati
|
157
Interventi
|
Organi parlamentari
III Legislatura della Repubblica italiana
VI Commissione finanze e tesoro
Membro dal 12 giugno 1958 al 15 maggio 1963
Commissione speciale per l'esame delle proposte di legge nn.82 e 945 e della proposta di inchiesta parlamentare n. 1797, concernenti le abitazioni della gente rurale
Membro dal 22 luglio 1959 al 15 maggio 1963
IV Legislatura della Repubblica italiana
VI Commissione finanze e tesoro
Membro dal 1 luglio 1963 al 4 giugno 1968
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate relative ai bilanci degli enti pubblici
Membro dal 18 febbraio 1965 al 8 marzo 1965
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate in materia di nuove tariffe generali dei dazi doganali
Membro dal 15 ottobre 1965 al 4 giugno 1968
Commissione speciale per l'esame dei progetti di legge aventi per oggetto la disciplina dei contratti di locazione degli immobili urbani
Membro dal 30 giugno 1966 al 4 giugno 1968
V Legislatura della Repubblica italiana
VI Commissione finanze e tesoro
Membro dal 10 luglio 1968 al 24 maggio 1972
Segretario dal 11 luglio 1968 al 13 gennaio 1970
Segretario dal 14 gennaio 1970 al 25 gennaio 1972
Segretario dal 26 gennaio 1972 al 24 maggio 1972
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate in materia di dazi doganali
Membro dal 26 luglio 1968 al 24 maggio 1972
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
Repubblica - Senato
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Progetti di legge presentati
1958
6
1959
11
1960
5
1961
13
1962
12
1963
23
1964
18
1965
14
1966
11
1967
19
1968
16
1969
30
1970
19
1971
13
1972
1