III Commissione affari esteri, emigrazione
Membro dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976
Vicepresidente dal 11 luglio 1972 al 10 luglio 1974
Vicepresidente dal 11 luglio 1974 al 4 luglio 1976
III Commissione affari esteri, emigrazione
Membro dal 19 gennaio 1977 al 19 giugno 1979
Vicepresidente dal 7 dicembre 1977 al 26 luglio 1978
Vicepresidente dal 27 luglio 1978 al 19 giugno 1979