Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Nicola Adamo
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Nicola Adamo
Nasce a Atripalda (Avellino) il 25 giugno 1928
Deceduto il 19 febbraio 1980
Licenza media superiore; geometra
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
15
Progetti di legge presentati
|
5
Interventi
|
165
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (105)
Altro firmatario (60)
Hai trovato 105 risultati
pagina
1
di 7
VII Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00061 presentata da ADAMO (PCI) in data 19760715
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00118 presentata da ADAMO (PCI) in data 19760727
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00189 presentata da ADAMO (PCI) in data 19760729
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00702 presentata da ADAMO (PCI) in data 19761007
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00797 presentata da ADAMO (PCI) in data 19761014
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00867 presentata da ADAMO (PCI) in data 19761021
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01191 presentata da ADAMO (PCI) in data 19761124
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01195 presentata da ADAMO (PCI) in data 19761124
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01385 presentata da ADAMO (PCI) in data 19761214
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01533 presentata da ADAMO (PCI) in data 19770112
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01606 presentata da ADAMO (PCI) in data 19770119
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01657 presentata da ADAMO (PCI) in data 19770126
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01661 presentata da ADAMO (PCI) in data 19770126
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01684 presentata da ADAMO (PCI) in data 19770127
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00365 presentata da ADAMO (PCI) in data 19770216
Naviga
ultimo esito ricerca
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1976
2
1977
3
1978
1
1979
8
1980
1