Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Nicola Crisci
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Nicola Crisci
Nasce a Carpineto Sinello (Chieti) il 28 luglio 1949
Laurea in economia e commercio; funzionario azienda bancaria
Gruppi
|
303
Progetti di legge presentati
|
491
Atti di indirizzo e controllo
|
56
Interventi
|
Organi parlamentari
XIV Legislatura della Repubblica italiana
XIV Commissione (politiche dell'unione europea)
Membro dal 20 giugno 2001 al 10 maggio 2004
VI Commissione (finanze)
Membro dal 10 maggio 2004 al 27 aprile 2006
Subentra a:
Renato Galeazzi
XV Legislatura della Repubblica italiana
Giunta per le autorizzazioni
Membro dal 22 maggio 2006 al 28 aprile 2008
VI Commissione (finanze)
Membro dal 6 giugno 2006 al 29 maggio 2007
Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa
Membro dal 6 giugno 2006 al 28 aprile 2008
V Commissione (bilancio, tesoro e programmazione)
Membro dal 29 maggio 2007 al 28 aprile 2008
Subentra a:
Adriano Musi
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Progetti di legge presentati
2001
25
2002
47
2003
48
2004
48
2005
26
2006
79
2007
30