Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Nicola Quarta
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Nicola Quarta
Nasce a Campi Salentina (Lecce) il 23 settembre 1927
Laurea in giurisprudenza; funzionario pubblico
Organi parlamentari
|
124
Progetti di legge presentati
|
74
Atti di indirizzo e controllo
|
2
Interventi
|
Gruppi parlamentari
IX Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Membro dal 12 luglio 1983 (DEMOCRAZIA CRISTIANA )
X Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro dal 9 luglio 1987 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1983
1
1984
16
1985
4
1986
10
1987
52
1988
17
1989
14
1990
8
1991
2