Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Nino Sospiri
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Nino Sospiri
Nasce a Penne (Pescara) il 26 luglio 1948
Deceduto il 2 gennaio 2006
Diploma di perito chimico; perito chimico.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
519
Progetti di legge presentati
|
2573
Atti di indirizzo e controllo
|
164
Interventi
|
2
Incarichi di governo
XIV Legislatura della Repubblica italiana
II Governo Berlusconi
Sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e ai trasporti (12.06.2001-23.04.2005)
III Governo Berlusconi
Sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e ai trasporti (26.04.2005-02.01.2006)
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Progetti di legge presentati
1979
59
1980
15
1981
11
1982
4
1983
52
1984
26
1985
21
1986
12
1987
63
1988
14
1989
6
1990
15
1991
8
1992
75
1993
13
1994
28
1995
19
1996
32
1997
12
1998
10
1999
13
2000
2
2001
9