Deputati
Nives Gessi
Nasce
a
Argenta
(Ferrara)
il
23 dicembre 1923
Deceduta il 21 giugno 1994
Sindacalista.
V Legislatura della Repubblica italiana (05.06.1968 - 24.05.1972)
- Elezioni di domenica 19 maggio 1968 Proporzionale (1946-1993)
-
Proclamata il 28 maggio 1968 , con convalida del 23 gennaio 1969
Eletta
nella circoscrizione BOLOGNA
con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 24 maggio 1972