Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Nunzio Nasi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Nunzio Nasi
Nasce a Trapani il 3 aprile 1850
Deceduto a Erice (Trapani) il 17 settembre 1935
Sindaco di Trapani
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 30 settembre 1950
2
Incarichi parlamentari
|
2
Incarichi di governo
|
43
Progetti di legge presentati
|
117
Interventi e citazioni
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
Organi parlamentari
XVIII Legislatura del Regno d'Italia
Comitato d'inchiesta sulle banche
Membro dal 22 marzo 1893 al 25 marzo 1893
Giunta permanente per le elezioni
Membro dal 5 giugno 1893 al 23 luglio 1894
Ufficio di presidenza
Segretario dal 24 febbraio 1894 al 8 maggio 1895
Giunta permanente per le elezioni
Membro dal 5 dicembre 1894 al 13 gennaio 1895
XX Legislatura del Regno d'Italia
Commissione generale del bilancio e dei conti amministrativi
Segretario dal 11 aprile 1897 al 29 giugno 1898
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XVI Legislatura
10.06.1886 - 22.10.1890
XVII Legislatura
10.12.1890 - 27.09.1892
XVIII Legislatura
23.11.1892 - 08.05.1895
XIX Legislatura
10.06.1895 - 02.03.1897
XX Legislatura
05.04.1897 - 17.05.1900
XXI Legislatura
16.06.1900 - 18.10.1904
XXII Legislatura
30.11.1904 - 08.02.1909
XXIII Legislatura
24.03.1909 - 29.09.1913
XXIV Legislatura
27.11.1913 - 29.09.1919
XXV Legislatura
01.12.1919 - 07.04.1921
XXVI Legislatura
11.06.1921 - 25.01.1924
XXVII Legislatura
24.05.1924 - 21.01.1929
Progetti di legge presentati
1897
1
1899
1
1901
1
1902
2
1903
5
1904
1