Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Olga Di Serio
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Olga d'Antona
(Olga Di Serio)
Nasce a Roma (Lazio) il 30 ottobre 1946
Diploma di scuola magistrale; Dirigente di partito
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
402
Progetti di legge presentati
|
449
Atti di indirizzo e controllo
|
59
Interventi
|
1
Incarichi parlamentari
XV Legislatura della Repubblica italiana
I Commissione (affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni)
Capogruppo dal 31 maggio 2007 al 28 aprile 2008
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
2001
57
2002
52
2003
52
2004
37
2005
16
2006
77
2007
27
2008
53
2009
9
2010
7
2011
12
2012
3